ymddiriedolwyr UNDERGROUND LIGHTS
Rhif yr elusen: 1179553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benita Belgrove | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Sophie Hall | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Benedict Davenport | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Professor Nadine Holdsworth | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Mandip Singh Seehra | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Tracy Villiers | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.