ymddiriedolwyr LASTING LIFE THE SIMON MACCORKINDALE LEGACY
Rhif yr elusen: 1176917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN GEORGE | Cadeirydd | 31 January 2018 |
|
|
||||
Jennifer Margaret Pope | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Reid | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Alan Rutherford Makepeace | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|||||
Brian Francis Aris | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
DOREEN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 31 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.