ymddiriedolwyr OUR LADY QUEEN OF MARTYRS RC SCHOOL FUND CIO
Rhif yr elusen: 1176531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Blackwood | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Frances Taylor | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Kathleen Spencer Hempsey Walker | Ymddiriedolwr | 29 December 2023 |
|
|
||||
Bronislaw Wedzicha | Ymddiriedolwr | 29 December 2023 |
|
|
||||
Thomas David Harrison | Ymddiriedolwr | 29 December 2023 |
|
|
||||
Canon Michael Loughlin | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
Eleanor Fletcher | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Greg McGee | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Katherine Patricia Bailie | Ymddiriedolwr | 10 March 2019 |
|
|
||||
Emma Barrs | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
PETER BROWN FCCA,DChA | Ymddiriedolwr | 04 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.