ymddiriedolwyr TALK SURREY CIO
Rhif yr elusen: 1176014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Wellard | Cadeirydd | 07 February 2024 |
|
|
||||
Janette Anne Turner | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Tanya Leigh Gregory | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Kit Ying Angel Wu | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
CLIVE MOON | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Gillian Ann Simmons | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
David Gunn | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
EVELYNE ANGELA PEARL COLLINS | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
||||
Dr CAROL LUCY MARY SACCHETT | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.