Hanes ariannol BEAULAND LIMITED
Rhif yr elusen: 511374
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £927.73k | £965.74k | £861.91k | £1.09m | £1.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £457.48k | £362.68k | £457.52k | £845.32k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £302.10k | £232.35k | £127.31k | £65.00k | £300.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £625.63k | £733.38k | £734.60k | £1.02m | £1.12m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £328.89k | £264.82k | £357.67k | £732.43k | £907.13k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £128.59k | £97.86k | £99.85k | £112.88k | £143.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.06k | £8.13k | £8.57k | £16.40k | £17.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £318.83k | £256.70k | £349.10k | £714.55k | £889.35k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £128.59k | £97.86k | £99.85k | £112.83k | £143.11k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.