ymddiriedolwyr ST ANDREW'S CANTERBURY UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1178344
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Bernard Fidder | Cadeirydd | 15 September 2018 |
|
|||||
VALERIE MARGARET CANNON | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Jonathan David Hollander | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
JANET RUTH WILSON-SHARP | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
CAROLINE ANNE CAMP | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
JANET CHRISTINE ELISABETH WILSON-SHARP | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
PETER HOLLANDER | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.