Hanes ariannol BOOKMARK READING CHARITY
Rhif yr elusen: 1177681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £743.71k | £2.04m | £2.23m | £5.15m | £4.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £500.51k | £1.62m | £1.68m | £5.08m | £3.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £98.86k | £21.64k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £743.35k | £1.96m | £2.21m | £5.07m | £4.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £367 | £80.55k | £22.05k | £76.47k | £70.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £414.05k | £1.38m | £1.42m | £4.73m | £3.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £86.46k | £238.10k | £261.01k | £343.93k | £405.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.58k | £10.45k | £7.84k | £19.44k | £59.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £45.47k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.