Hanes ariannol BLAZE ARTS
Rhif yr elusen: 1179235
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.92k | £49.71k | £74.00k | £77.55k | £117.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.92k | £62.25k | £71.50k | £86.46k | £91.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £13.80k | £12.25k | £10.88k | £2.20k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.80k | N/A | N/A | £5.00k | £16.28k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.