Hanes ariannol DOORWAY
Rhif yr elusen: 1176552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £701.50k | £854.25k | £822.15k | £734.62k | £786.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £651.15k | £750.26k | £728.47k | £754.45k | £786.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £124.20k | £19.97k | £1.05k | £1.68k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.50k | £10.00k | £10.00k | £10.00k | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £61.59k | £66.36k | £40.61k | £40.76k | £39.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £637.18k | £787.29k | £781.24k | £693.83k | £745.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £380 | £606 | £307 | £29 | £630 | |
|
Incwm - Arall | £2.36k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £607.69k | £723.55k | £711.56k | £753.73k | £786.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £43.45k | £26.71k | £16.91k | £721 | £346 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.25k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.