ymddiriedolwyr LANCASTER AREA SEARCH AND RESCUE
Rhif yr elusen: 1177231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Henry Barrett | Cadeirydd | 01 May 2022 |
|
|
||||
Michelle Rawes | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|
||||
Jeremy Paul Stephenson | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
David Norman Smith | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Kelly Anne Barrett | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Thomas Buchan | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
||||
Heather Ward | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.