ymddiriedolwyr THE CHARLES LAMB SOCIETY
Rhif yr elusen: 1176897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr FELICITY RUTH JAMES | Cadeirydd | 24 June 2018 |
|
|
||||
Dr Edward John Patrick Weech | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Dr Adam Barton Neikirk | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Professor Susan Oliver | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Dr Jane Veronica Strachan | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Paul Stephens | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|||||
Professor John Strachan | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Professor John Gardner | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Dr Helen Mary Goodman | Ymddiriedolwr | 23 June 2018 |
|
|
||||
ROBIN MICHAEL HEALEY | Ymddiriedolwr | 08 May 1999 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.