ymddiriedolwyr LEEDS BABY BANK
Rhif yr elusen: 1179029
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHANTAL NOGBOU | Cadeirydd | 14 January 2017 |
|
|
||||
Mathew William Deering | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Laura Bennett | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Rachel Elisabeth Robinson | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Emma Kathryn Gledhill | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Faye Louise Freeman | Ymddiriedolwr | 28 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.