Hanes ariannol SHEERNESS EAST YOUTH FOOTBALL
Rhif yr elusen: 1176898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (79 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.31k | £28.23k | £25.19k | £43.32k | £41.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.93k | £27.71k | £22.01k | £44.76k | £45.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.93k | £4.09k | £3.42k | £9.48k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.