Hanes ariannol AGE CONCERN CENTRAL LANCASHIRE
Rhif yr elusen: 511598
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12m | £1.45m | £2.06m | £649.76k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £1.32m | £1.77m | £615.64k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.61k | £48.34k | £11.97k | £8.03k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £191.30k | £229.96k | £302.67k | £102.91k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £876.35k | £1.15m | £1.71m | £534.42k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.27k | £21.85k | £30.93k | £4.40k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £11.61k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | £40.15k | £4.33k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £982.22k | £1.13m | £1.50m | £511.87k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £88.54k | £37.15k | £37.40k | £14.41k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £5.33k | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.