Hanes ariannol Sexual Trauma and Recovery Services - Dorset Rape Crisis
Rhif yr elusen: 1178308
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £654.88k | £936.64k | £954.15k | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £552.06k | £714.96k | £864.07k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £174.07k | £214.29k | £437.14k | £598.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £90.72k | £324.42k | £336.76k | £357.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £547.76k | £911.14k | £928.01k | £1.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £106.92k | £25.20k | £25.68k | £11.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £199 | £296 | £454 | £1.43k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £548.40k | £714.38k | £859.89k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £3.66k | £580 | £4.18k | £1.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £5.01k | £10.31k | £8.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.