ymddiriedolwyr NORMANDY VILLAGE HALL CIO
Rhif yr elusen: 1177242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSHAN BAILEY | Cadeirydd | 20 February 2018 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Moss | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Christopher Andrew Weeks | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Amanda Pick | Ymddiriedolwr | 22 December 2020 |
|
|
||||
Roger Frederick Thomas | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
ARTHUR CHARLES TOWNER | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.