ymddiriedolwyr EAST SUSSEX RECOVERY ALLIANCE
Rhif yr elusen: 1179560
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Dix | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Martin Connolly | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Travis | Ymddiriedolwr | 04 February 2022 |
|
|
||||
Sarah Milton | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Gareth Trevitt | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Danielle Mitchell | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Anton Gayton | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.