Dogfen lywodraethu THE ARTS SOCIETY BEVERLEY
Rhif yr elusen: 511785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (42 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 6 JULY 1981 AS AMENDED 26TH JUNE 1996, 21 NOVEMBER 2001 AND 17 NOVEMBER 2010 AS AMENDED ON 19 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF THE AESTHETIC EDUCATION OF THE PUBLIC, AND OF THE CULTIVATION AND STUDY OF THE DECORATIVE AND FINE ARTS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.