Hanes ariannol THE SOCIETY OF ST STEPHEN'S HOUSE
Rhif yr elusen: 1177459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £1.65m | £1.02m | £1.24m | £1.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.88m | £1.56m | £1.38m | £1.61m | £1.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £29.33k | £28.87k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £239.46k | £492.35k | £215.37k | £239.31k | £178.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £87.46k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £955.00k | £865.76k | £663.45k | £575.25k | £806.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.70k | £29.87k | £22.83k | £26.27k | £34.82k | |
|
Incwm - Arall | £321.53k | £264.89k | £29.46k | £398.46k | £411.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.16k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.75m | £1.46m | £1.32m | £1.49m | £1.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.57k | £92.62k | £54.01k | £22.56k | £19.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.73k | £6.95k | £7.25k | £8.06k | £8.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £108.28k | £0 | £0 | £91.80k | £111.03k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.