ymddiriedolwyr THE SOCIETY OF ST STEPHEN'S HOUSE
Rhif yr elusen: 1177459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewan Gillings | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||||||||||||||||
Fr Grant Naylor | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||||||||||||||||
Rev Andreas Wenzel | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||||||||||||||||
Katie Harrison | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|||||||||||||||||||
Morag Ellis KC | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||||||||||||||||
Edward Dobson | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||||||||||||||||
Rev Lucy Gardner | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||||||||||||||||
THE REVD CANON DR ROBIN WARD | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||||||||||||||||
REVEREND CANON PAUL RICHARD ARMSTEAD | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||||||||||||||||
JOHN DAVID SEBASTIAN BOOTH | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|||||||||||||||||||
The Right Reverend Dr Martin Clive Warner | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|||||||||||||||||||
RIGHT REVEREND JONATHAN MARK RICHARD BAKER | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.