Hanes ariannol HELP THE HOMELESS LEICESTER
Rhif yr elusen: 1177629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.83k | £206.35k | £383.37k | £338.76k | £276.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.73k | £135.04k | £220.55k | £368.86k | £286.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £35.00k | £78.00k | N/A | £167.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.45k | £243.70k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.