Dogfen lywodraethu ORMSKIRK MUSIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 512004
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04 SEP 1981 AS AMENDED ON 05 SEP 1986 AS AMENDED ON 02 SEP 1994 AS AMENDED ON 04 SEP 1997 AS AMENDED ON 08 SEP 2006 AS AMENDED ON 05 SEP 2014 AS AMENDED ON 08 SEP 2022
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.