ymddiriedolwyr EXMOUTH CERAMIC GROUP
Rhif yr elusen: 1180257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony John Steiner | Cadeirydd | 01 July 2023 |
|
|
||||
Michael John Best | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||
Jacqueline Thomas | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
JANE PATRICIA MOFFATT | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
CLARE LOUISE MEDLOCK | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
NORMA GILLSON | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Dr DOUGLAS MIDDLETON | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.