ymddiriedolwyr RAINBOW LIVING SW
Rhif yr elusen: 1181195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY FRANCIS CHEW | Cadeirydd | 10 April 2018 |
|
|
||||
Abigail Beryl Furnival | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Sarah Louise Lampey | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Valerie Frances Symons | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
RUTH ELIZABETH AIRDRIE MBE | Ymddiriedolwr | 28 May 2018 |
|
|
||||
David Andrew Hopton | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
JANET PINNIGER | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.