ymddiriedolwyr STONELEIGH MEADOWS SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 512276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKE BAKER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alastair Whatmore | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Quentin Compton-Bishop | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Timothy Winspear Sawdon | Ymddiriedolwr | 27 February 2014 |
|
|
||||
Martin J S Cooper | Ymddiriedolwr | 11 November 2013 |
|
|
||||
PETER JOHN WHITEHOUSE | Ymddiriedolwr | 15 May 2006 |
|
|
||||
ROBIN BUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.