ymddiriedolwyr SOCIAL PEDAGOGY PROFESSIONAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1183411
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robyn Jacqueline Kemp M.A. | Cadeirydd | 14 May 2019 |
|
|
||||
Leoni Hageman | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Kelly Gittens | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Cecile Anne Therese Remy | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Elaine Claire Hamilton | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Bianka lang | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
SIMON THOMAS JOHR M.A. | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Tanya Alder | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Hannah Severn | Ymddiriedolwr | 28 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.