ymddiriedolwyr FARMING & FOOD FUTURES LTD
Rhif yr elusen: 1183270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD DONALD THOMAS YOUNGER CURRY | Cadeirydd | 26 June 2018 |
|
|||||
Colin Hugh MacEwan | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Geoff Simm PhD | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
ANTHONY WILLIAM DUNN PEXTON OBE | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|
||||
Professor JOANNA SUSAN PRICE | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.