ymddiriedolwyr NEWPORT PAGNELL UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1179609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Elizabeth Tompsett | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Vivian Jeremy Wilson | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Colum McKenna | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Jennifer Ann Royal | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Deanna McKenna | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
JAMES GRAHAM GHALEB | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|||||
Julie Catherine Turner | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|
||||
Janet Ruth Wilson | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
VICTORIA PAULDING | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.