ymddiriedolwyr ST MARY'S PCC GREAT SANKEY
Rhif yr elusen: 1180928
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jeremy Tear | Cadeirydd | 26 September 2015 |
|
|
||||
Keith White | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Kate Forrest | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Amanda Adlington | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Joan Rotheram | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Jane Hampton | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
John Taylor | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Lynn Parish | Ymddiriedolwr | 25 July 2017 |
|
|
||||
Rev Sarah Peppiatt | Ymddiriedolwr | 26 September 2015 |
|
|
||||
Rev Martin Thorpe | Ymddiriedolwr | 29 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.