Hanes ariannol THE NATIONAL HOUSE PROJECT
Rhif yr elusen: 1179743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £634.78k | £988.61k | £764.31k | £791.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £141.24k | £1.00m | £665.34k | £816.15k | £1.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £190.00k | £449.65k | £291.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.10m | £632.74k | £663.99k | £11.90k | £16.85k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.10m | £0 | £4.92k | £213.94k | £377.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £634.78k | £983.52k | £549.93k | £411.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £177 | £442 | £1.76k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £141.24k | £1.00m | £639.37k | £774.14k | £1.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £25.97k | £42.01k | £45.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.03k | £32.34k | £29.96k | £30.32k | £29.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £555.31k | £940 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.