ymddiriedolwyr The Caribbean Collective
Rhif yr elusen: 1182669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINCENT BLAKE | Cadeirydd | 20 August 2018 |
|
|
||||
Lovona Brown | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
Sandra Stanley | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Charmaine Blake | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Michelle Lowe | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Derek Rawle | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
LESLEY-MAY OLONODE SANNEH | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Herma HAMILTON | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
GLORIA DALEY | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.