ymddiriedolwyr THRIVE MANCHESTER
Rhif yr elusen: 1183084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Fassioms | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Bethan Marshall | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Sidra Ali | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Charlotte Chilvers | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Charlotte Harris | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Victoria Lopez | Ymddiriedolwr | 28 August 2021 |
|
|
||||
CHRIS FLETCHER | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.