Hanes ariannol ADOPTION MATTERS
Rhif yr elusen: 512892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.12m | £4.35m | £4.94m | £4.14m | £4.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.54m | £3.99m | £4.21m | £4.55m | £4.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £23.87k | N/A | N/A | N/A | £1.24m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £583.33k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.79k | £62.85k | £82.00k | £18.41k | £17.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.95k | £36.06k | £11.06k | £21.25k | £13.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.08m | £4.26m | £4.83m | £4.09m | £4.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.75k | £10.87k | £12.85k | £12.47k | £19.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £37.00k | £32.84k | £13.32k | £1.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.51m | £3.94m | £4.15m | £4.50m | £4.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.71k | £47.09k | £55.74k | £45.95k | £44.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.14k | £59.26k | £63.56k | £62.96k | £60.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £2.47k | £3.31k | £3.12k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.