ymddiriedolwyr SID VALLEY HELP
Rhif yr elusen: 1181458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Wilson Gillanders | Cadeirydd | 18 December 2018 |
|
|||||
Dr Hazel Elizabeth Nelson | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|||||
Janet Catherine Campbell Young | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Andrew William Hardy | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
RONALD PETER GRAHAM PEPPIN | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|||||
Peter Joseph McGauley | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|||||
DIANE MARY FULLER | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
DEIRDRE ANNE HOUNSOM | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.