ymddiriedolwyr SAFE IN OUR WORLD
Rhif yr elusen: 1183344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO ZULLO | Cadeirydd | 09 May 2019 |
|
|
||||
Stacey Fowler | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Callum Underwood | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Emma Reay | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Ian Harman | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Alex Boucher | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Kim Parker Adcock | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Matthew Paul Murphy | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
NEIL DAVID BROADHEAD | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
GARETH WILLIAM BRETT WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.