Hanes ariannol SWINDON & WILTSHIRE PRIDE
Rhif yr elusen: 1182498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.00k | £25.94k | £57.26k | £45.16k | £65.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.00k | £8.67k | £70.09k | £31.09k | £58.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.