ymddiriedolwyr THE BARMOOR 1982 TRUST
Rhif yr elusen: 513221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Stephen Rowlands | Cadeirydd | 23 August 2013 |
|
|
||||
Claire Harvey | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|
||||
Grace Jepson | Ymddiriedolwr | 17 March 2018 |
|
|
||||
Jennifer Rowntree | Ymddiriedolwr | 17 March 2018 |
|
|
||||
Nelly Trevelyan | Ymddiriedolwr | 17 March 2018 |
|
|
||||
Richard Evens | Ymddiriedolwr | 27 August 2017 |
|
|
||||
Megan Rowlands | Ymddiriedolwr | 24 August 2015 |
|
|
||||
David Worth | Ymddiriedolwr | 29 August 2014 |
|
|||||
Lucy White | Ymddiriedolwr | 23 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.