ymddiriedolwyr DIGGLE'S FIRST FRUITS
Rhif yr elusen: 1183035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON MARTIN | Cadeirydd | 19 November 2018 |
|
|
||||
Laura Softly | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Alexandra Caley | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Angela Gael Wills | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Turner | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Steven David Tyson | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Peter Norman | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
Hazel Greenwood | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.