ymddiriedolwyr 256TH BRISTOL CHRISTCHURCH HENGROVE SCOUTS
Rhif yr elusen: 1184621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Carter | Cadeirydd | 14 March 2024 |
|
|
||||
Conor David Ogilvie-Davidson | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Bethany Haines | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Jessica Hartrey | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Angela Jane Fumpson | Ymddiriedolwr | 06 January 2014 |
|
|
||||
John Simon Featherstone | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.