ymddiriedolwyr CAVERSHAM BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1181257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND COLIN BAKER BD | Cadeirydd | 19 December 2018 |
|
|
||||
Fan Fai Chan | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Mabel Foye | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Rosemarie Bansair-Lemin | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Allan Roger Horsman | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Robert Timothy Sproule | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Richard Wilson | Ymddiriedolwr | 19 December 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.