Hanes ariannol THE WALSGRAVE HOSPITAL NEURO-SURGERY UNIT TRUST FUND COMMITTEE
Rhif yr elusen: 513429
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.23k | £3.57k | £494 | £856 | £256 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19k | £120 | £120 | £120 | £2.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.