ALDBOURNE COMMUNITY HERITAGE GROUP
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote research, discussion, field studies, talks, publications, exhibitions, and other activities relating to the local history of the village and parish of Aldbourne and to further the education of the public of all ages in these respects. As part of this effort we manage the Aldbourne Heritage Centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl
9 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Wiltshire
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 2019: CIO registration
- ALDBOURNE HERITAGE CENTRE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassandra Diana Rust | Cadeirydd | 11 January 2020 |
|
|
||||
ALISON DELORIE | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
I E Margaret Manby | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Teresa Dymond | Ymddiriedolwr | 11 January 2020 |
|
|
||||
Janet Lambourn | Ymddiriedolwr | 11 January 2020 |
|
|
||||
Julia Carole Hunt | Ymddiriedolwr | 11 January 2020 |
|
|
||||
TERENCE PATRICK GILLIGAN | Ymddiriedolwr | 11 January 2020 |
|
|
||||
GAVIN JAMES DIXON | Ymddiriedolwr | 11 January 2020 |
|
|||||
John Christopher George Dymond | Ymddiriedolwr | 11 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.59k | £12.40k | £9.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.64k | £10.64k | £9.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.97k | £10.10k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Tachwedd 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Tachwedd 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 10 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION OF KNOWLEDGE AND INTEREST IN THE HERITAGE OF THE VILLAGE AND PARISH OF ALDBOURNE AND BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A MUSEUM TO PRESERVE AND DISPLAY THAT HERITAGE
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
ALDBOURNE HERITAGE CENTRE
THE SQUARE
ALDBOURNE
MARLBOROUGH
SN8 2DU
- Ffôn:
- 01672541757
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window