ymddiriedolwyr THE KELSALL PATIENT PARTICIPATION GROUP
Rhif yr elusen: 1184517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine Hammond | Cadeirydd | 18 February 2021 |
|
|
||||
Barry Patterson | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
Richard James Dawson | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
Chris Spray | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Dr Martin Durrant | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Jennifer Anne Paul | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
John Michael Oliver Edwards | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Louise Anne Parsons | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Caroline Alexandra Helen Stein | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||
HUMPHREY KENNETH HASLAM CLAXTON | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.