ymddiriedolwyr BRISTOL AFTER STROKE
Rhif yr elusen: 1182124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Claire Smethurst | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Paul Knowles | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Dr Sandeep Buddha | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Professor Stephen Hill | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
James Grafton | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Michael Hill | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
David Exell | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
Peter Scott | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.