ymddiriedolwyr BERKHAMSTED ROTARY TRUST FUND CIO
Rhif yr elusen: 1182564
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFFREY DAVID BUDD | Cadeirydd | 26 March 2019 |
|
|
||||
John Howard Whiteley | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
graham roy taylor | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Ian Robert Briscoe | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
STEPHEN DAVID ALLEN | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
John Ronald Simpson | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.