ymddiriedolwyr NORTHCLIFFE ALLOTMENT SOCIETY
Rhif yr elusen: 1185394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Gadd | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Rachel Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Katie Jennings | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Julie Sowter | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Deborah Moore | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Ian Ashe | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Dr VAL HARRIS | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Jen Dyer | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Stephen Blundell | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.