ymddiriedolwyr TAIGH MOR FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1184933
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Raine CMG OBE | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|||||||
Sarah Winckless | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|||||||
Clare Chandler | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|
||||||
NEIL THOMPSON | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|||||||
Henry Stephen Major Jones | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||||
Angus Ian Sturrock Henderson | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.