Hanes ariannol HORWICH BREAKAWAY CLUB
Rhif yr elusen: 514067
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/06/2005 | 04/06/2006 | 04/06/2007 | 10/06/2008 | 04/06/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.69k | £1.06k | £3.33k | £4.67k | £900 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.85k | £1.32k | £2.52k | £1.74k | £900 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.