ymddiriedolwyr AFRICAN BIRD CLUB
Rhif yr elusen: 1184309
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesley Paul | Cadeirydd | 28 October 2023 |
|
|
||||
ANDREW PETER BLAIR | Ymddiriedolwr | 15 August 2024 |
|
|
||||
Dr Florence Carissan | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
David Dawson | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Richard Berridge | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Abubakr Mohammad | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Mairianne Walker | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
Ian Francis | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Mercy Kariuki | Ymddiriedolwr | 23 October 2021 |
|
|
||||
Samuel Tertese Ivande | Ymddiriedolwr | 19 September 2020 |
|
|
||||
Susanna Elisabeth Squier | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
||||
David James Fox | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|||||
Paul Buckley | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Anne Felicity Varney | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.