ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS WITHYHAM
Rhif yr elusen: 1184232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (132 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev James Campbell | Cadeirydd | 09 July 2016 |
|
|
||||
JANE CATHERINE OSMAN | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
RICHARD STEPHEN LINDSAY | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
JILL PARDEY | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Susan Cooper | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Watson | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||
Alison Jane Hunnam | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|||||
Gillian Mary Halcrow | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|||||
Janet Funnell | Ymddiriedolwr | 30 April 2011 |
|
|
||||
Margriet Lindsey Stafford | Ymddiriedolwr | 30 April 2006 |
|
|
||||
ANNE BARKER | Ymddiriedolwr | 30 April 2005 |
|
|
||||
Donald MacLeod Yonge | Ymddiriedolwr | 30 April 2005 |
|
|
||||
PAUL RADFORD | Ymddiriedolwr | 30 April 1998 |
|
|||||
Robert Clark | Ymddiriedolwr | 30 April 1996 |
|
|
||||
Susan Schooling | Ymddiriedolwr | 30 April 1985 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.